عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 03-04-2011, 02:57 PM
الصورة الرمزية رزووونه" 
			border="0" /></a></td>
			<td nowrap=
رزووونه رزووونه غير متواجد حالياً
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
الإقامة: جآزان . ,
المشاركات: 604
بمعدل : 0.24 يومياً
شكراً: 8
تم شكره 40 مرة في 22 مشاركة
رزووونه is on a distinguished road
افتراضي

http://www.s00w.com/up/uploads/images/s00w-d181e9c60c.gif

http://test-q.com/up/uploads/test-q13465293701.gif

 


4 : مربع الأعداد التي آحادها 5



هذه الطريقة للأعداد التي بجوارها 5 مضروبة في نفسها

مثل : 25 ، 35 ، 45 وهكذا


35 × 35

خذ العدد المضروب في 5 ( و هو 3 في هذا المثال )
واضربه في العدد اللي أكبر منه ب 1
وهو 4

3 * 4 = 12 وحط 25 على يمين الـ: 12 فيصبح المطلوب : 1225

إذا 35 * 35 = 1225

مثال آخر : 75 × 75

7 + 1 = 8

7 × 8 = 56

الجواب : 5625


مثال آخر 85 * 85 =

8 * 9 = 72 ونضيف 25

85 * 85 = 7225



=-=-=-=-=-=


5: عجائب الرقم 9


9*1= 9
9*2=18
9*3=27
9*4=36
9*5=45
9*6=54
9*7=63
9*8=72
9*9=81
9*10=90

لاحظو بأن الأعداد ( الأجوبة ) الأحاد يأخذ منهج الترتيب التصاعدي بمعنى اخر
9
8
7
.
.
.
0

اما عن العشرات فيأخذ الترتيب التنازلي ..
1
2
.
.
.
10

ايضا لو تلاحظون بأن مجموع الجواب يساوي 9
مثلا 9*4= 36 فلو جمعت 3+6 = 9


وتستفيد من هذي الخاصية بمعرفة هل كان ضربك صحيح ام لا ؟؟ اذا كان صحيح فيجب ان يكون المجموع = 9

والقانون العام لجدول 9 هو :

9* أ = ( 10 - أ ) ( أ-1 ) حيث أ هو العدد الأحاد

يعني مثلا

9*7=63 أ في هذا المثال هو 7

فبيصير 9*7 = ( 10-7) (7-1) = 63

هذا اذا كان العدد المضروب في 9 مكون من خانة واحدة اي احاد فقط ..


6: جمع 9



طريقة سهلة جداً في الجمع 9



إذا جاك جمع 9 حط 10 بدالها و الناتج نقص منه 1 بس



بالأمثلة راح توضح



55+9= 65 -1= 64



47+9= 57-1=56



102+9=112-1=111



كذلك بالنسبة ل طرح 9



مثل



100- 9 = 90 + 1 = 91



950 - 9 = 940 + 1 = 941



هذي أنا أستخدمها دائماً في عقلي .. طبعاً الأغلب يعرفها بس ما يتستخدمها في اختبار القياس



طبعاً يفضل أن تكون ذهنية وليست على الورق






7: إذا ضرب عددين ( العدد اللي بينهم عددياً إما بدايته صفر أو خمسة








شوف الطريقة وتفهم على طول




4*8= ( 6-2) ( 6+2) = 36-4 = 32



21*19= ( 20+1) ( 20-1 ) = 400-1= 399



39 × 41= (40-1) (40+1) =1600-1 = 1599



45 × 55 = (50-5) (50+5) =2500-25 = 2475



17×19 = (18- 1) (18+1) = 324 -1 = 323




يجب أن يكون مركز [ب ،حـ] أحاده = } 0 أو 5 وذلك لسهوله التربيع




هذه الطريقة مستنتجة من المتطابقات في الحساب الذهني



( ب - حـ ) (ب + حـ ) = ب2 – حـ2 ................. هذي المعادلة الاصلية



-----------



توضيح أكثر للي ما فهم



الطريقة هي انك تضع الضرب على صيغة فرق بين مربعين ..



في المثال الثالث



39×41 = اقدر اخليه على صيغة فرق بين مربعين القوس الأول يضم ( 40-1 ) الي هو يساوي 39 والقوس الثاني يضم ( 40+1 ) فيكون عندي الحين القوسين مضروبين في بعض



( 40-1) ( 40+1) = علشان نعرف قيمة هذي القوسين انربع الأول الي هو 40 ونربع الثاني الي هو 1
فبيصير = ( 40*40 ) - ( 1*1) = اربعين في اربعين نعرف قيمته حيث انزل عدد الأصفار ونضرب الأربعة في اربعة فبيصير 1600 والواحد في واحد يساوي واحد



فبيصير 1600-1= 1599




طبعأً من الممارسة والتطبيق يصير الأمر بديهي

يتبع
:132:نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

http://test-q.com/up/uploads/test-q13371128201.gif

__________________
.
.
.
.
.

اللهم لك الحمد والششكر كمآ يليق بجلآل وجهك وعظيم سلطآنك :)
ولله الحمد قبلوني تخصص صيدلة دعواتكم لي بالسسنه التحضيرية .. :154:

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلةنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

رد مع اقتباس
3 أعضاء قالوا شكراً لـ رزووونه على المشاركة المفيدة:
الأسد (10-06-2012), بنت ثانوي (10-07-2012), رهف سلطان (10-08-2012)