الموضوع: موضوع جميييل
عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 04-02-2014, 05:22 PM
الصورة الرمزية fai9l al.wafi" 
			border="0" /></a></td>
			<td nowrap=
fai9l al.wafi fai9l al.wafi غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 22,463
بمعدل : 7.50 يومياً
شكراً: 6,675
تم شكره 4,238 مرة في 2,980 مشاركة
fai9l al.wafi has a spectacular aura aboutfai9l al.wafi has a spectacular aura aboutfai9l al.wafi has a spectacular aura about

اوسمتي

 
Aaaaaaaaaaaaa موضوع جميييل

http://www.s00w.com/up/uploads/images/s00w-d181e9c60c.gif

http://test-q.com/up/uploads/test-q13465293701.gif

 

تنبية ( لا تركز في المذاكرة على المسائل الحسابية فقط ) , فهناك أشكال كثيرة للأسئلة وأغلبها لفظية وكمية مثل ( أسئلة مقارنة , معاني كلمات , أكمل الجمل , تناظر لفظي , استيعاب المقروء ... الخ )

ولكنني أحببت أن أورد بعض الحلول والقواعد للمسائل الحسابية وهي كما يلي:

- يقبل العدد القسمة على 2 إذا كان آحادة عدد غير زوجي أو صفر مثل ( 1524 - 1630 .... الخ )

- يقبل العدد القسمة على 3 اذا كان حاصل مجموع خاناتة من مضاعفات العدد 3 مثل ( 1524 ) الذي يكون حاصل مجموعخاناتة 4+2+5+1=12 وهو من مضاعفات العدد 3.

- يقبل العدد القسمة على 5 اذا كان آحادة 5 أو صفر مثل ( 42135 و 1630 ... الخ.

-العدد الأولي هو العدد الذي لا يقبل القسمة إلا على نفسة أو على الواحد الصحيح.

- النسبة المركبة : اذا زاد أو نقص مقدار بنسبة ثابته عدة مرات ( ن ) فإن المقدار الجديد يصبح:
المقدار الأصلي * ( 1+النسبة)ن.
مثال:
اذا زاد مبلغ 4000 ريال بنسبة5% سنوياً , فكم يصبح المبلغ بعد 3 سنوات ؟
الحل: 4000 *( 1+0.05)3
( 1+0.05)3=1.05*1.05*1.05= 1.157
4000*1.157=4630ريال

- خاصية التناسب:
حاصل ضرب الطرفين = حاصل ضرب الوسطين
في التناسب 12:9:4:3
3*12=36
4*9=36
الجواب = 36

مثال آخر:
ماهي قيمة س في التناسب التالي( 5 : س : 10 : 4 )
الحل:
حاصل ضرب الطرفين = حاصل ضرب الوسطين
5*4=10*س

س= 5*4=2
-----
10
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في كل تناسب طردي حاصل ضرب الطرفين = حاصل ضرب الوسطين.
مثال:
اذا كان ثمن 2 متر من القماش 70ريال , فإن ثمن 4 متر من القماش يساوي 140ريال.

يسمى هذا التناسب ( طردي )
حيث أن 70=140=35
---- ----
2 4
-------------------------------
كيفية حساب محيط الدائرة
( القانون الثابت هو= 3.14 * قطر الدائرة )
أكرر لحساب محيط الدائرة وليس مساحة الدائرة , ودايم يعطيك طول القطر ويقول أوجد محيط الدائرة؟
-----------------------------------
كيفية حساب مساحة الدائرة:
3.14 * نصف القطر في نفسة.

مثال : أوجد مساحة الدائرة اذا علمت أن طول قطرها = 6 سم ؟
الحل= عرفنا من السؤال أن قطر الدائرة 6 سم إذاً نصف القطر = 3 ونضربها في نفسها فيساوي الناتج 3*3=9

نطبق القانون = 3.14 * 9 = 28.26 سم

----------------------------------------
مساحة المثلث = 0.5 ضرب طول ضلع القاعدة ضرب أحد أضلاع الارتفاع.

أوجد مساحة المثلث اذا علمت أن طول ضلع قاعدته = 6م وارتفاعة = 4 م؟

نطبق القانون :

0.5 * 6 * 4 = 12 م2

------------------------------------------------

مجموع زوايا المثلث = 180.
مجموع زوايا أي شكل رباعي 360
------------------------------
أوجد حل المعادلة التالية :
3 س + 4 = 6
ننقل الأعداد الصحيحة في طرف , فننقل ( +4) للجهه المقابل بعد الـ= فتصبح ( - 4 )
3س=6-4
3س = 2
علشان نتخلص من الـ 3 الي قبل ( س ) نقسمها على نفسها
3س = 2
---- --
3 3
راحت الـ 3 الي قبل ( س ) وبقت الـ س , و 2 تبقى كما هي
--
3
الحل:س = 2
--
3
--------------------------------------------------------------
طريقة لجدول ضرب 11 بسرعة وبدون إستخدام الآلة الحاسبة
12 ضرب 11 = 132
25 ضرب 11 = 275
كيف عرفت الإجابة خلال ثانية واحدة فقط ؟ مثلاً 12 ضرب 11 = 132
نقوم بتفريق العدد ووضع خانة فاضية بالوسط 2 __ 1
ثم نقوم بوضع ناتج جمعهما في الوسط 2+1=3 إذاً الناتج 132
في المسألة الثانية
25 ضرب 11 = 275
نقوم بتفريق العدد ووضع خانة فاضية بالوسط 5 __ 2
ثم نقوم بوضع ناتج جمعهما في الوسط 5+2=7


هل جربت جدول ضرب التسعة ؟؟ بطريقة سهلة جدا لا تحتاج فيها إلا لأصابع اليدين مثال
9ضرب2 = لكي تعرف الناتج قم بثني الأصبع الثاني في اليد الثانية
9ضرب2 = ( 11111111&1 )
الواحداااات هذه عبارة عن أصابع اليد الناتج 18
أقصد أنه ماقبل الأصبع المثني سيكون الأحاد وما بعده سيكون العشرات
9ضرب3= ( 1111111&11) الناتج 27
9ضرب4 = ( 111111&111) الناتج 36
9ضرب5 = ( 11111&1111) الناتج 45
9ضرب6= ( 1111&11111) الناتج 54
المطلوب ثني الأصبع المساوي للعدد المضروب فيه التسعة
يعني عندما ضربنا في 2 ثنينا الأصبع الثاني ولما ضربنا في ثلاثة ثنينا الأصبع الثالث
الضرب في 25 أو القسمة
وأيضاً لو كان تقسيم 25 تستطع أن تضرب في 4 وتقسم على 100
مثلاً :
950 ÷ 25 =
950 × 4 = 3800
3800 ÷ 100 = 38
إذا 950 / 25 = 38
-----------------------------------
الضرب في 5 أو القسمة
مثلاً : 90 ÷ 5
طبعاً الأغلب راح يسوي عملية القسمة الإقليدية !! ... وهذا خطأ في اختبار القياس
لأن بتضيع وقت كثير
ويش تسوي ..
- إذا شفت تقسيم ( 5 ) على طول اضرب العدد في 2 وقسم على عشرة ...
وتصير ولا أسهل
يعني :
90 × 2 = 180
180 ÷ 10 = 18
إذا 90 ÷ 5 = 18 على طول
مثال آخر :
240 ÷ 5 =
240 × 2 = 480
480 ÷ 10 = 48
إذا 240 ÷ 5 = 48
بهذي الطريقة تحسبها بعقلك على طووول
ومع التعود بيصير سهل جداً
230 ÷ 5 = ؟؟؟
----------------------------
ضرب عدد في 11 ... سهلة جداً
ركز ...
11 × 15 = 165 وش سوينا
نجمع عشرات وآحاد العدد المضروب في 11 .. ثم نضعه بين الآحاد والعشرات
بس ..
طبعاً إذا حاصل جمع الآحاد والعشرات أكبر من تسعة فإننا نضيف الزايد للمئات مثل عملية الجمع
مثل :
11 × 37 = 407 أضفنا الزائد إلى المئات .
جربوا معاي ...
34 × 11 = ؟؟
76 × 11 = ؟؟
2 : الضرب الأعداد من 11 إلى 19 ( في بعضها )
طريقة أخرى .. ( وصلتني على الايميل )
طريقة للحصول على نواتج ضرب الأعداد من 11 إلى 19 بسرعة عالية .. ( بالفهلوة )
12 × 13 =
حذ الرقم 2 × 3 : 6 أول خانة
خذ الرقم 2 + 3 = 5 ثاني خانة
وحط 1 ثالث خانة
12× 13 = 156
مثال آخر :
14×12 = ؟
4×2 = 8 وأيضا 4+2=6 .
مع الواحد الأخير إذا ً الناتج هو : 168
مثال آخر :
17 × 12 =
7×2= 4 والواحد ضفناه للخانة اللي بعدها 7+2(+1)=0
الواحد الأخير ضفناه للي بعد (+1) يكون الناتج : 204
إذا كان هناك ناتج ضرب أو جمع فوق العشرة فنتعامل معها كما نتعامل مع مسائل الجمع ..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
مربع الأعداد التي آحادها 5
هذه الطريقة للأعداد التي بجوارها 5 مضروبة في نفسها مثل : 25 ، 35 ، 45 وهكذا
35 × 35 خذ العدد المضروب في 5 ( و هو 3 في هذا المثال ) واضربه في العدد اللي أكبر منه ب 1
وهو 4 3 * 4 = 12 وحط 25 على يمين الـ: 12 فيصبح المطلوب : 1225 إذا 35 * 35 = 1225
---------------------
مثال آخر : 75 × 75
7 + 1 = 8
7 × 8 = 56
الجواب : 5625

كذلك بالنسبة ل طرح 9
مثل
100- 9 = 90 + 1 = 91
950 - 9 = 940 + 1 = 941
هذي أنا أستخدمها دائماً في عقلي .. طبعاً الأغلب يعرفها بس ما يتستخدمها في اختبار القياس
طبعاً يفضل أن تكون ذهنية وليست على الورق

5: عجائب الرقم 9
9*1= 9
9*2=18
9*3=27
9*4=36
9*5=45
9*6=54
9*7=63
9*8=72
9*9=81
9*10=90
لاحظو بأن الأعداد ( الأجوبة ) الأحاد يأخذ منهج الترتيب التصاعدي بمعنى اخر 9 ثم 8 ثم 7 وهكذا
----------------------------
مثال آخر 85 * 85 =
8 * 9 = 72 ونضيف 25
85 * 85 = 7225

طريقة سهلة جداً في الجمع 9
إذا جاك جمع 9 حط 10 بدالها و الناتج نقص منه 1 بس
بالأمثلة راح توضح
55+9= 65 -1= 64
47+9= 57-1=56
102+9=112-1=111
---------------------------
تلاحظون بأن مجموع الجواب يساوي 9
مثلا 9*4= 36 فلو جمعت 3+6 = 9
وتستفيد من هذي الخاصية بمعرفة هل كان ضربك صحيح ام لا ؟؟ اذا كان صحيح فيجب ان يكون المجموع = 9
والقانون العام لجدول 9 هو :
9* أ = ( 10 - أ ) ( أ-1 ) حيث أ هو العدد الأحاد
يعني مثلا
9*7=63 أ في هذا المثال هو 7
فبيصير 9*7 = ( 10-7) (7-1) = 63
هذا اذا كان العدد المضروب في 9 مكون من خانة واحدة اي احاد فقط ..
6: جمع

http://test-q.com/up/uploads/test-q13371128201.gif

__________________
للتسجيل في دورات القدرات
للاستاذ فهد البابطين
WWW.FAHAD1.COM
رد مع اقتباس
2 أعضاء قالوا شكراً لـ fai9l al.wafi على المشاركة المفيدة:
hani1402 (04-16-2014), رنين الفرح (04-03-2014)