عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 01-22-2013, 08:58 PM
حفيدة عائشة حفيدة عائشة غير متواجد حالياً
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2012
المشاركات: 80
بمعدل : 0.04 يومياً
شكراً: 61
تم شكره 30 مرة في 18 مشاركة
حفيدة عائشة has a spectacular aura aboutحفيدة عائشة has a spectacular aura about
Q (11) أسهل طريقة للضرب في أقل من دقيقة

http://www.s00w.com/up/uploads/images/s00w-d181e9c60c.gif

http://test-q.com/up/uploads/test-q13465293701.gif

 


بسم الله الرحمن الرحيم



إذا ماسألتك الآن : ما حاصل ضرب 2×3
؟



ستجيب بكل سلاسة : 6
!


وإذا ما سألتك في كم ثانية
حللتهذه المسألة ؟؟ .. ستجيب في أقل من ثانية
!!


حسناً.. هل تستطيع ( بنفس
السرعة ) أن تحسبحاصل ضرب 12×13 ؟


ستتردد وربما استخدمت الآلة
!!.. لا لا بدونآلة
..!


هناك طريقةرياضية صاروخية
تضمن لك دقة النتيجة المتناهية مع سرعة رهيبة الآداء , مختصرا


بذلك الكثير من الوقت ..
الهدف منها هو الحصول على نواتج ضرب الأعداد من 11 إلى 19



بنفس السرعة والكفائة التي
نضرببها الأعداد من 1 إلى 9



أكمل معنا بقية الموضوعحتى
تشاهدها
!


إليك الحل :


12 × 13


خذ الرقم(2) واضربه في(3)
وضع أول ناتج : 6


نفس الرقم(2) اجمعه مع (3)
وضع ثاني ناتح :5



ضع الواحدالأخير : 1



فتصبح النتيجة : 156



فلنجرب مثال آخر
:


14×12 = ؟


4×2 = 8 وأيضا
4+2=6 . مع الواحد الأخير إذا ً الناتج هو : 168



كما ترى , نحن نأخذ الرقمين
من خانة المئات , ونضربهم فيبعضهم.. ونأخذ نفس الرقمين



من خانة المئات.. ونقوم
بجمعهم.. بعد ذلك نضع الواحد لأن مضروب أي رقمين في



بعضهم يكون الناتج ثلاثة
أرقام ورقمنا الثالث طبعا هوالواحد
.



مثالللتثبيت :



11×13 = ؟


1×3 = 3 وأيضا
1+3=4 . مع الواحد الأخير فالناتج : 143



مثال أخير
:



17× 12 = ؟


7×2= 14 نأخذ 4
أحاد ونحملالعدد1 ثم 7 +2 =9 نضيف له 1 العدد المحمول يصبح الناتج 10 نأخذ الصفر
للعشراتونحمل العدد 1 , الواحد الأخير(+1) نضيفه للعدد 1 فيصبح 2 لخانة المئات
ويكونالناتج 204




كما رأيت , في حالة كانهناك
ناتج ضرب أو جمع فوق العشرة فنتعامل معها كما نتعامل مع مسائلالجمع


..
مثال اخر : 12* 19 كم يساوي
أولا 2*9= 18 نأخذ 8 للأحاد
ونحمل العدد 1
ثانيا 2+9 = 11 نجمعها مع
العدد المحمول 1 فيصبح 12 نأخذ العدد 2 للعشرات ونحمل العدد 1 ثمنضيفه للعدد
الأخير في خانة المئات 1+1 =2 فيصبح الناتج النهائي لعميلة الضرب 228



مع الوقت والتعود .. ستصبح
مسألة بديهية جدا وستضرب جميعالأرقام من 11إلى19 أو أكثر في أقل من ثلاث ثواني


!!


هل رأيت سرعتها ؟؟


الآنبعد أن تعلمتها بإمكانك
تطبيقها كما تشاء ! فمن منا لم يتعامل مع الضرب في أيتطبيق من حياته
..



الآن بدل من أن تضيع وقتك في
التخمين أو الكتابة بالآلةأمكنك إيجاد معين مناسب لك ومختصر جدا لوقتك..



مثال :
17 × 15


خذ الرقم(
5) واضربه في(7) وضع أول ناتج : 35



طبعاً ما نكتب 35 كاملا نكتب الرقم الأوليفقط اللي هو
5 و3 نرفعه على جنب


ثم نفس الرقم(
5) اجمعه مع (7) وضع ثاني ناتج :12 نجمعه مع 3
اللي رفعناها على جنب



يطلع لنا 15 طبعاً ما نكتب 15 كاملا نكتب فقط الرقم
الأولي وهو 5والرقم 1 نرفعها على جنب


ضع الواحد الأخير :1 ونجمعه
مع 1 اللي حطينهاعلى جنب تطلع 2






فتصبح النتيجة : 255







دعونا نقول طلبت
منك أن تجد الجواب 85 × 85 ... ليست عملا سهلا
على حل دون استخدام آلة حاسبة أو ورقة وقلم رصاص ... أو هو؟دعونا نفكر في ذلك:







5 × 5 يساوي 25،
أليس كذلك؟




حتى الآن جيد جدا
- الآن، وهنا يأتي الجزءالممتع !







ما هو العدد إلى
اليسار من 5 ؟ من السهل،وهذا هو 8. إضافة 1 إلى هذا الرقم. 8 + 1 يساوي 9.




تتخذ الآن في 8 الأصلي واضربها 1 + 8. هذا هومجرد
طريقة أخرى للقول تتضاعف 8 من 9.




ثم نقوم بضرب 9
في العدد 8 التي تحتها




8 × 9 يساوي 72.







الآن ظهر 72 قم
بوضعه بجانب ال 25 للحصول على 7225









وبالتوفيق والنجاح لكل طلبة


المسلمين..



أرجو الدعاء لي بالتوفيق

منقول

http://test-q.com/up/uploads/test-q13371128201.gif

رد مع اقتباس
11 أعضاء قالوا شكراً لـ حفيدة عائشة على المشاركة المفيدة:
أثورهـ (01-22-2013), AHMED HOSNY (01-29-2013), مرام.. (01-29-2013), الأسد (02-01-2013), الحور (01-24-2013), fai9l al.wafi (01-24-2013), hala abdul all (01-23-2013), M.AD (01-23-2013), MC KHALED (02-01-2013), runa (01-29-2013), TooOooTa (01-23-2013)