عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 07-11-2012, 06:09 AM
الصورة الرمزية fai9l al.wafi" 
			border="0" /></a></td>
			<td nowrap=
fai9l al.wafi fai9l al.wafi غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 22,463
بمعدل : 7.49 يومياً
شكراً: 6,675
تم شكره 4,238 مرة في 2,980 مشاركة
fai9l al.wafi has a spectacular aura aboutfai9l al.wafi has a spectacular aura aboutfai9l al.wafi has a spectacular aura about

اوسمتي

 
افتراضي مقطتفات من كتاب Secrets of Mental Math

http://www.s00w.com/up/uploads/images/s00w-d181e9c60c.gif

http://test-q.com/up/uploads/test-q13465293701.gif

 

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة


هذي بعض الفنيات المأخوذه من كتاب إنجليزي إسمه


Secrets of Mental Math

وهو
كتاب جبااااااار في العمليات الحسابيه



==============
نبدأ بالضرب
------------------
عند ضرب أي عدد مكون من خانتين ب11 نقوم بالتالي:
1.نجمع العددين
2.نضع الناتج في خانة العشرات
ونضع أحاد العدد في خانة الأحاد وعشرات العدد في خانة المئات
11X23
2+3=5
352
=========


إدا كان ناتج الجمع مكون من عددين:
نضيف الأحاد في خانة العشرات والعشرات نجمعها مع العدد الأخير
مثال:
65X11
5+6=11
15(6+1)
715
==========


عند ضرب أي عدد مكون من 3 خانات ب11 نقوم بالتالي:
نضع أول رقم في خانة الاحاد وثالث رقم في خانة الألوف
نجمع أول رقم مع العدد اللي بالمنتصف ونضع الناتج في خانة العشرات
(إذا كان ناتج الجمع مكون من عددين نضع العدد الموجود في خانة الأحاد والعدد في خانة العشرات نرفعه إلا خانة المئات)
نجمع ثالث رقم مع العدد الموجود في المنتصف ونضع الناتج في خانة المئات
(في حالة وجود عدد مرفوع من خانة العشرات نجمعه مع الناتج)
(إذا كان الناتج مكون من عددين نضع العدد الموجود في الأحاد ونرفع العدد الموجود في العشرات إلا خانة الألوف)
مثال:
324ْْX11
2_ _3
الأحاد=4+2=6
العشرات=3+2=5
إذن الناتج=3562
-----------
مثال أخر:
384X11
4_ _3
الأحاد=4+8=12(نضع 2 في الخانه والواحد يرفع للخانه التاليه)
العشرات=3+8+(1)=12(نضع 2 في الخانه والواحد يرفع للخانه التاليه)
المئات=3+1=4
إذن الناتج=4224
=============


عند ضرب عددين متشابهين نقوم بالتالي:
نجمع على خانة العشرات 1
نضرب العدد في خانة العشرات مع العدد الناتج بعد الجمع
(ينتج لدينا عددان هما خانتي المئات والألوف )
بعد ذلك نقوم بضرب خانة الاحاد بنفسها
(ينتج لدينا عددان هما خانتي الأحاد والعشرات )
مثال:
35X35
3+1=4
4X3=12(خانتي المئات والألوف)
5X5=25(خانتي الأحاد والعشرات)
إذن الناتج=1225
===
كذلك يمكن إستتخدامها عندما تكون خانة العشرات متساويه ومجموع خانة الأحاد=10
مثال:
22x28
2+8=10
إذن يمكن حلها بنفس الطريقه
2+1=3
2x3=6
2x8=16
إذن الناتج=616
===============


(ملاحظه/في حالة كان العدد الناتج من ضرب خانتي الأحاد عددا واحدا نضع في خانت المئات 0)
مثال:
31x39
3+1=4
4*3=12
9*1=9
إذن الناتج=1209
===============


في حالة طرح عددين من بعضهما وكانت الأرقام كبيره:
1.نحاول التقريب إلاأقرب 100
نقوم بتحفظ العدد الذي قمنا بزيادته للتقريب
نقوم بطرح الأعداد بعد التقريب
وبعد ذلك:
(إذا قمنا بالتقريب عن طريق الزياده نقوم بالزياده على الناتج النهائي بقدر التقريب)
(أما إذا قمنا بالتقريب عن طريق التنقيص نقوم بالتنقيص من الناتج النهائي بقدر التقريب)
أمثله:
1. 640-1251
(سوف نقوم بالتقريب إلى 600 وذلك بطرح 40 من العدد)
600-1251=651
بعد ذلك نقوم بطرح 40 من الناتج النهائي
40-651=611
=============
2. 670-1251


(سوف نقوم بالتقريب إلى 700 وذاك بجمع 30 على العدد)
700-1251=551
(بعد ذلك نقوم بجمع 30 على الناتج النهائي )
30+551=581
==============


طريقة حساب النسب المئويه
طبعا الطريقه اللي الأغلب يستخدمها إنو يضرب النسبه بالمبلغ ويقسم على 100
لاكن لو جات أعداد زي 34%,47% لازم طرق أسرع في الحساب
عشان كذا في طريقع أنا أستخدمها في النسب
وهي التقسيم.
==========================


مثال:يصرف أحمد 15%من راتبه في المطاعم مابين غداء وعشاء
وكان راتب أحمد 3500 ريال إحسب المبلغ اللذي يصرفه أحمد
-----------
15=10+5
10%=3500*10=100/35000=350
5%=3500*5=100/17500=175
350+175=525ريال
===========


طريقه لتسهيل الجمع
لو طلب منك جمع هاذين الرقمين
623+159
كم ستستغرق من الزمن؟؟؟
قد تستغرق من2-4 دقائق
ولكن بهذه الطريقه ستختصر الوقت
وهي طريقة التقسيم
لاحظوا معي
العباره
623+159
يمكن تقسيمها على النحو التالي
623+100
723+50
773+9
782
شقت كيف التقسيم يسهل عليك
===================


كذلك الطرح
159-623
يمكن تقسيمها كالتالي:
100-623
50-523
(نقدر نقسم 50 إلى 20 و30 بحيث نطرح 20 من العدد بعدين 30)
30-503
9-473
(نقدر نقسم 9 إلى 6 و3 بحيث نطرح 3 من العدد بعدين 6)
6-470
464
شفتوا التقسييم كيف
====================


طيب لو كانت الأعداد قريبه من أقرب 100 وش أسوي
يعني مثلا 496,389
هذي بسيطه
تابعوا معايا
مثال:
496+759
طبعا العدد 496 نقدر نحوله إلى 500-4
يعني تصير المسأله
4-500+759
يالله عاد باقي الحساب
500+759=1259
4-1259=1255


====================


ويتكون من 279 صفحه


وهذا العرض منقول..

بارك الله فيكم جميعا

http://test-q.com/up/uploads/test-q13371128201.gif

__________________
للتسجيل في دورات القدرات
للاستاذ فهد البابطين
WWW.FAHAD1.COM
رد مع اقتباس
2 أعضاء قالوا شكراً لـ fai9l al.wafi على المشاركة المفيدة:
ali f (07-11-2012), شعاع الامل (07-11-2012)