المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في طريقه اسهل ؟؟


كيان انثى
02-14-2011, 11:44 PM
هل يوجد طريقه اسهل لحل هاذة المسأله لان وقتي راح يروح وانا بس اضرب واقسم

غرفه مستطيله طولها 2متر وعرضها 3 متر
نريد تبليطها ببلاط مربع طول ضلع الواحد 25 سم
قارن بين
القيمة الأولى : عدد البلاط
القيمة الثانية : 84
الحل :-
مساحة الغرفة = 200 سم × 300 سم = 60000 سم^2
مساحة البلاط الواحد = 25 × 25 = 625 سم^2
عدد البلاط = مساحة الغرفة / مساحة البلاط الواحد
عدد البلاط = 60000 / 625 = 96 بلاط
القيمة الأولى > القيمة الثانية


وعندي سؤال ثاني
انا اخذ وقت طويل في قسمه الاعداد الكبيرة مثل
عدد البلاط = 60000 / 625 = 96 بلاط
مافي طريقه يخليني اقسم بسرعه بالنسبه الاعداد الكبيرة


وشكرا

ترآتيل
02-15-2011, 12:04 AM
سؤالك جدآ رائع حبيته واستمتعت بحله :closedeyes:

حليته بطريقه اسهل وان شاء الله تفهمينها مافيه لاقسمه ولا شي


شوفي ركزي معي :closedeyes:
لازم تكونين عارفه ان 100 سم = 1 متر

والــ 100 سم فيها اربعه 25 يعني لو ضربتي 4 في 25 راح يكون الناتج ميه

حلو !!

بعدين نجي نقول ان كل متر فيه 4 بلاطات ( لان البلاطه مربعه وطول ضلعها 25 سم , ف المتر الواحد راح يكون فيه 4 بلاطات لانه المتر الواحد يساوي 100 سم )

بعدين نشوف الطول كم يقول ؟
قال ان طول الغرفه =2 متر
وعرضها = 3 متر

يعني الطول راح يكون 8 بلاطات ( ضربنا 2 في عدد البلاطات )
والعرض راح يكون 12 بلاطه ( ضربنا 3 في عدد البلاطات )

الحين نضرب 8 في 12
بيكون الناتج = 96


يارب فهمتي علي :)
وان شاء الله الشرح واضح

P.KSA
02-15-2011, 12:04 AM
فيهـ طريقه بسيطهـ مرهـ ماراح تاخذ منك أكثر من دقيقهـ

بما أن طول البلاطهـ 25 سم يعني تساوي ربع متر

طول الغرفه يساوي 2 متر يعني تقدر نحط 8 بلاطات

عرض الغرفه يساوي 3 متر بعني نقدر نحط 12 بلاطه

نضرب عدد بلاطات الطول في عدد بلاطات العرض عشان نطلع عدد بلاط الغرفه كلها
12 * 8 = 96

أتمنى تكون الطريقه بسيطهـ وواضحهـ

Speedy
02-15-2011, 05:45 AM
أسلوبي في الحل

اول شي نحول الكبير للصغير يعني المتر الى سم
فيصبح
الطول = 200 سم
العرض = 300 سم

نوجد المساحة = 200 × 300 ( ما راح نجيب الناتج )
الان نقوم بايجاد مساحة البلاطة = 25 × 25 ( ما راح نجيب الناتج )

عدد البلاط = مساحة الغرف / مساحة البلاطة
= ( 200 × 300 ) / ( 25 × 25 )
نقدر نقسم الكسر في الضرب الى كسرين فيصير
= ( 200 / 25 ) × ( 300 / 25 )
نقسم كل على حدة الان
= 8 × 12
= 96

اتمنى انها واضحة واي سؤال احنا بالخدمة

هشام عدنان
02-15-2011, 12:18 PM
أنا طريقة حلي : أول شئ نضرب 3 × 2 = 6 ، وبعد ذلك نحول 25 سم الى متر فتصبح 0.25 متر

ثم نضرب 0.25 × 0.25 = 0.625 ، ثم نقسم : 6 ÷ 0.625 = 9.6 ،

ثم نضرب الناتج في 10 ، 9.6 × 10 = 96 . ان شاء الله يعجبك حلي ويكون سهل

..بنت شيوخ..
02-16-2011, 08:26 AM
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .